Туған күні: 26 ақпан 1978 года
Білімі: Жамбыл Технологиялық Институты-1998
Біліктілік: Шет тілін меңгерген Экономист
Еңбек өтілі:
12.10.1998 ж - 05.03.1999 ж " Теңіз электр желілері "
12.10.2019 ж - Еңбек және жалақы инженері
29.08.2000 ж - ЖШС "Құлсарыгаз"-Экономист
08.08.2006 ж - ЖШС "Құлсарыгаз"- Директордың қаржы жөніндегі орынбасары
05.04.2010 ж - 03.09.2018 ж - ЖШС "ЖылыойГаз"-Директор
01.08.2018 ж -01.04.2019 ж - ЖШС "Кульсарыгаз"- Қаржы директоры
01.04.2019 ж - 01.03.2022 ж - ЖШС "Кульсарыгаз"- Қызметкерлер мен Логистика жөніндегі Директор
01.03.2022 ж - ЖШС Кульсарыгаз"- Бас директор